DIVISION VIVIENDA UNO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mejia Lequerica, 1
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DIVISION VIVIENDA UNO SL
CIF B80114796
Capital Social 62895.91 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIVISION VIVIENDA UNO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIVISION VIVIENDA UNO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreño Fernadez Francisco | Apoderado | 30/01/2024 | |
Carreño Fernandez Federico | Apoderado Solidario | 25/11/2021 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Federico | Apoderado | 30/01/2024 | |
Carreño Fernandez Federico | Apoderado Solidario | 30/01/2024 | |
Carreño Fernandez Francisco | Apoderado Solidario | 25/11/2021 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Francisco | Administrador Unico | 20/12/2023 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Francisco | Apoderado Solidario | 30/01/2024 | |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Apoderado Solidario | 25/11/2021 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Apoderado Solidario | 30/01/2024 | |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Apoderado | 30/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIVISION VIVIENDA UNO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36664 , F 17, S 8, H M 29857, I/A 11 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36664 , F 17, S 8, H M 29857, I/A 11 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36664 , F 17, S 8, H M 29857, I/A 11 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36664 , F 17, S 8, H M 29857, I/A 11 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36664 , F 17, S 8, H M 29857, I/A 10 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Duración del cargo de administrador. 16. Capacidad y duracion del cargo de administrador.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36664 , F 17, S 8, H M 29857, I/A 10 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36664 , F 17, S 8, H M 29857, I/A 10 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36664 , F 17, S 8, H M 29857, I/A 10 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
- Se disminuye el valor nominal de las participaciones y se crean 2020 participaciones en sustitución de las 1010 anteriores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36664 , F 16, S 8, H M 29857, I/A 9 (06/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Capital Anterior: | 60.702,22 | Euros |
Aumento de capital: | 2.193,69 | Euros |
Capital Actual: | 62.895,91 | Euros |
Porcentaje: | 3,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36664 , F 16, S 8, H M 29857, I/A 9 (06/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28