DIVISION VIVIENDA DOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mejia Lequerica, 1
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DIVISION VIVIENDA DOS SL
CIF B80386345
Capital Social 739605.37 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DIVISION VIVIENDA DOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIVISION VIVIENDA DOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreño Fernandez Federico | Presidente | 21/12/2017 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Federico | Consejero | 21/12/2017 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Federico | Apoderado Solidario | 23/11/2021 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Federico | Apoderado Solidario | 30/01/2024 | |
Carreño Fernandez Federico | Apoderado | 30/01/2024 | |
Carreño Fernandez Francisco | Consejero | 21/12/2017 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Francisco | Apoderado Solidario | 23/11/2021 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Francisco | Apoderado | 30/01/2024 | |
Carreño Fernandez Francisco | Apoderado Solidario | 30/01/2024 | |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Secretario | 21/12/2017 | 30/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIVISION VIVIENDA DOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 86, S 8, H M 71224, I/A 11 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 86, S 8, H M 71224, I/A 11 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 86, S 8, H M 71224, I/A 11 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 86, S 8, H M 71224, I/A 11 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Capital Anterior: | 6.310,63 | Euros |
Aumento de capital: | 733.294,74 | Euros |
Capital Actual: | 739.605,37 | Euros |
Porcentaje: | 11.619,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 85, S 8, H M 71224, I/A 10 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 85, S 8, H M 71224, I/A 9 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4290 , F 173, S 8, H M 71224, I/A 8 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4290 , F 172, S 8, H M 71224, I/A 7 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 8, 10, 12, 14, 15 Y 16
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4290 , F 172, S 8, H M 71224, I/A 7 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4290 , F 172, S 8, H M 71224, I/A 7 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28