DIVERSITY INVERSIONES SIL SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social DIVERSITY INVERSIONES SIL SA
CIF A82440926
Nombres Anteriores
- DIVERSITY INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Hernando Orozco Carlos
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DIVERSITY INVERSIONES SIL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIVERSITY INVERSIONES SIL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 16/08/2011 | 25/09/2013 |
Fierro Domecq Paloma | Secretario | 17/06/2011 | 25/09/2013 |
Hernando Orozco Carlos | Presidente | 29/12/2012 | 25/09/2013 |
Hernando Orozco Carlos | Consejero | 29/12/2012 | 25/09/2013 |
OMEGA GESTION DE INVERSIONES SGIIC SA | Entidad Gestora | 14/06/2010 | 25/09/2013 |
Orozco Serrano Francisca | Presidente | 29/07/2009 | 29/12/2012 |
Orozco Serrano Francisca | Consejero | 29/07/2009 | 29/12/2012 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 16/08/2011 | |
Lluesma Rodrigo Maria Pilar | Secretario | 17/06/2011 |
ACTOS BORME DE DIVERSITY INVERSIONES SIL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 188, S 8, H M 242486, I/A 25 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 188, S 8, H M 242486, I/A 25 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-28
- LA SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA Y EXTINGUIDA Y HAN QUEDADO CANCELADAS TODAS SUS INSCRIPCIONES AL HABER SIDO ABSORBIDA POR EL FONDO DE INVERSION LIBRE "ADLER FIL", DOMICILIADO EN MADRID, Pº DE LA CASTELLANA, 28, CONSTITUIDO EL 25/05/2012, INSCRITO EN EL REGISTRO DE CNMV, CON EL Nº 44.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 188, S 8, H M 242486, I/A 25 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 188, S 8, H M 242486, I/A 24 (29/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-11-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 188, S 8, H M 242486, I/A 24 (29/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-11-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 188, S 8, H M 242486, I/A 23 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 188, S 8, H M 242486, I/A 23 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-127-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 187, S 8, H M 242486, I/A 22 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-28