DISUMA SUPERMERCADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA OIARTZUN S/N, BARRIO DE VENTAS. Km
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social DISUMA SUPERMERCADOS SL
CIF B75171942
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 03/02/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario DISTRIBUCION SUPERMERCADOS SL
VINCULACIONES DE DISUMA SUPERMERCADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISUMA SUPERMERCADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Alvarez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 12/04/2017 | 16/01/2018 |
Alvarez Alvarez Miguel Angel | Apoderado | 12/04/2017 | 16/01/2018 |
DISTRIBUCION SUPERMERCADOS SL | Socio Unico | 07/12/2017 | 16/01/2018 |
Fernandez De Barrena Bermejo Jose Ramon | Apoderado Mancomunado | 12/04/2017 | 16/01/2018 |
Fernandez De Barrena Villagarcia Angel | Apoderado Mancomunado | 12/04/2017 | 16/01/2018 |
Jareño Goicoechea Angel Maria | Apoderado Mancomunado | 12/04/2017 | 16/01/2018 |
Sanchez Posada Jose | Apoderado Mancomunado | 12/04/2017 | 16/01/2018 |
Sanchez Saiz Eulogio | Apoderado Mancomunado | 12/04/2017 | 16/01/2018 |
Sanz Queiruga Francisco De Borja | Apoderado Mancomunado | 12/04/2017 | 16/01/2018 |
UNIALCO SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2017 | 16/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DISUMA SUPERMERCADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 209, S 8, H SS 39294, I/A 8 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 209, S 8, H SS 39294, I/A 8 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 209, S 8, H SS 39294, I/A 8 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 209, S 8, H SS 39294, I/A 7 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 209, S 8, H SS 39294, I/A 6 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 209, S 8, H SS 39294, I/A 6 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 209, S 8, H SS 39294, I/A 6 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 208, S 8, H SS 39294, I/A 5 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 208, S 8, H SS 39294, I/A 4 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 206, S 8, H SS 39294, I/A 3 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-20