DISTRIGALICIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Alcalde Ramon Añon, 16
Código Postal 15199
Municipio Culleredo
Provincia A Coruña
Razón Social DISTRIGALICIA SL
CIF B15156136
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Página Web www.grupoboreal.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES BOREAL SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DISTRIGALICIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIGALICIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/11/2014 | 14/01/2016 |
DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES BOREAL SL | Administrador Unico | 11/02/2014 | 14/01/2016 |
DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES BOREAL SL | Socio Unico | 16/12/2010 | 14/01/2016 |
Iriondo Arriola Alberto | Apoderado Mancomunado | 11/02/2014 | 14/01/2016 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 15/01/2010 | 14/01/2016 |
Lopez Diaz Jesus | Apoderado Mancomunado | 11/02/2014 | 14/01/2016 |
Lopez Diaz Jesus | Apoderado | 11/02/2014 | 14/01/2016 |
Rodriguez Losada Alvaro Luis | Apoderado Mancomunado | 11/02/2014 | 14/01/2016 |
Rodriguez Rodriguez Antonio | Apoderado Mancomunado | 11/02/2014 | 14/01/2016 |
Veiga Morales David | Apoderado | 11/02/2014 | 14/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DISTRIGALICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 135, S 8, H C 5396, I/A 50 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 135, S 8, H C 5396, I/A 50 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 135, S 8, H C 5396, I/A 50 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-15
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 135, S 8, H C 5396, I/A 49 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 134, S 8, H C 5396, I/A 48 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-15
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 134, S 8, H C 5396, I/A 47 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-15
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 133, S 8, H C 5396, I/A 46 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 133, S 8, H C 5396, I/A 45 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 11º. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 132, S 8, H C 5396, I/A 44 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 132, S 8, H C 5396, I/A 44 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-15