DISTRICTE RESTAURACIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valencia, 489
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DISTRICTE RESTAURACIO SL
CIF B61504981
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DISTRICTE RESTAURACIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRICTE RESTAURACIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Sojo Mittrach Jorge | Administrador Concursal | 26/05/2015 | 24/11/2015 |
Rossi Luzmeri Juarez Carbajal | Administrador Solidario | 04/02/2014 | 24/11/2015 |
Balsells Herrero Joan | Administrador Solidario | 13/03/2014 | |
Albo Ouziel Jaime | Administrador | 04/02/2014 | |
Viguin Lopez Jose | Administrador | 04/02/2014 |
ACTOS BORME DE DISTRICTE RESTAURACIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44168 , F 191, S 8, H B 168870, I/A 14 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 111/2015, AUTO FIRME DE FECHA 22/10/2015,POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44168 , F 191, S 8, H B 168870, I/A 14 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44168 , F 191, S 8, H B 168870, I/A 14 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 111/2015, AUTO FIRME DE FECHA 25/02/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44168 , F 191, S 8, H B 168870, I/A 13 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44168 , F 191, S 8, H B 168870, I/A 13 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44168 , F 191, S 8, H B 168870, I/A 12 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30215 , F 88, S 8, H B 168870, I/A 11 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30215 , F 88, S 8, H B 168870, I/A 11 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08