DISTRIBUIDORES ASOCIADOS DE VIUDA DE GAROZ Y PGC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Grup Gurimendi, 14
Código Postal 31620
Municipio Valle de Egüés/Eguesibar
Provincia Navarra
Razón Social DISTRIBUIDORES ASOCIADOS DE VIUDA DE GAROZ Y PGC SL
CIF B31875446
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 27/01/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DISTRIBUIDORES ASOCIADOS DE VIUDA DE GAROZ Y PGC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUIDORES ASOCIADOS DE VIUDA DE GAROZ Y PGC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cerezo Muñoz Alfredo | Liquidador Unico | 21/05/2012 | 13/06/2013 |
Sanchez Gonzalez Agustin | Apoderado | 15/12/2009 | 13/06/2013 |
Arriaga Ribera Paul | Consejero | 09/11/2009 | 21/05/2012 |
Arriaga Ribera Paul | Presidente | 03/10/2011 | 21/05/2012 |
Blanco Moreno Miguel Angel | Consejero Delegado | 21/05/2012 | |
Blanco Moreno Miguel Angel | Consejero | 21/05/2012 | |
Braña Arguelles Nestor Valentin | Consejero | 09/11/2009 | 21/05/2012 |
Cebollada Andres Miguel Angel | Consejero | 03/10/2011 | 21/05/2012 |
Hernaez Claramunt Manuel | Secretario | 21/05/2012 | |
Hernaez Claramunt Manuel | Consejero Delegado | 21/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DISTRIBUIDORES ASOCIADOS DE VIUDA DE GAROZ Y PGC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 53, S 8, H NA 24046, I/A 10 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 53, S 8, H NA 24046, I/A 10 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 53, S 8, H NA 24046, I/A 10 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 53, S 8, H NA 24046, I/A 9 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 53, S 8, H NA 24046, I/A 9 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 53, S 8, H NA 24046, I/A 9 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-31
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 53, S 8, H NA 24046, I/A 9 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-31