DISTRIBUIDORA PAPEL ARALAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fortuny, 19
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DISTRIBUIDORA PAPEL ARALAR SA
CIF A81231292
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Amunarriz Cortina Senen
VINCULACIONES DE DISTRIBUIDORA PAPEL ARALAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUIDORA PAPEL ARALAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alzueta Azpilicueta Javier | Consejero | 14/05/2014 | 29/01/2019 |
Amunarriz Aranguren Francisco | Consejero | 14/05/2014 | 29/01/2019 |
Amunarriz Cortina Ignacio Jose | Secretario | 14/05/2014 | 29/01/2019 |
Amunarriz Cortina Ignacio Jose | Consejero | 14/05/2014 | 29/01/2019 |
Amunarriz Cortina Senen | Presidente | 14/05/2014 | 29/01/2019 |
Amunarriz Cortina Senen | Consejero | 14/05/2014 | 29/01/2019 |
Alzueta Amunarriz Antonio | Consejero | 14/05/2014 | |
Amunarriz Aguirre Francisco | Secretario | 14/05/2014 | |
Amunarriz Aguirre Francisco | Consejero | 14/05/2014 | |
Amunarriz Urrutia Jesus-maria | Presidente | 14/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DISTRIBUIDORA PAPEL ARALAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735 , F 51, S 8, H M 156423, I/A 7 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
- La sociedad "DISTRIBUIDORA PAPEL ARALAR SA" ha quedado extinguida y cancelados todos los asientos al haber sido absorbida por la sociedad denominada "PAPELERA DEL ARALAR, SA", domiciliada en Ituren -Navarra-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735 , F 51, S 8, H M 156423, I/A 7 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
- QUEDA CERRADA LA HOJA DE LA SOCIEDAD POR EL PLAZO PROVISIONAL DE SEIS MESES A CONTAR DESDE EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LOS EFECTOS PRECEPTUADOS EN EL ARTICULO 231 R.R.M. AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN ITUREN, NAVARRA, DENOMINADA "CENTRAL Y COOGENERACION ITUREN, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735 , F 51, S 8, H M 156423, I/A 6M (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735 , F 51, S 8, H M 156423, I/A 6 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735 , F 51, S 8, H M 156423, I/A 6 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-19-28