DISTRIBUIDORA MALLAVIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Maria Cabañas, 35
Código Postal 39300
Municipio Torrelavega
Provincia Cantabria
Razón Social DISTRIBUIDORA MALLAVIA SA
CIF A39020516
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DISTRIBUIDORA MALLAVIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUIDORA MALLAVIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mallavia Del Rio Arturo | Consejero | 18/07/2013 | 10/12/2014 |
Mallavia Del Rio Arturo | Presidente | 18/07/2013 | 10/12/2014 |
Mallavia Del Rio Arturo | Consejero Delegado Mancomunado | 18/07/2013 | 10/12/2014 |
Mallavia Del Rio Jose Antonio | Secretario | 18/07/2013 | 10/12/2014 |
Mallavia Del Rio Jose Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 18/07/2013 | 10/12/2014 |
Mallavia Del Rio Jose Antonio | Consejero | 18/07/2013 | 10/12/2014 |
Mallavia Del Rio Jose Antonio | Liquidador Unico | 10/12/2014 | 10/12/2014 |
Mallavia Del Rio Jose Luis | Consejero | 18/07/2013 | 10/12/2014 |
Mallavia Del Rio Jose Maria | Vicepresidente | 18/07/2013 | 10/12/2014 |
Mallavia Del Rio Jose Maria | Consejero | 18/07/2013 | 10/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DISTRIBUIDORA MALLAVIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 94, S 8, H S 1908, I/A 6 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 94, S 8, H S 1908, I/A 6 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-39
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 94, S 8, H S 1908, I/A 6 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 94, S 8, H S 1908, I/A 6 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-39
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 94, S 8, H S 1908, I/A 6 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-39
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 94, S 8, H S 1908, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-39
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 94, S 8, H S 1908, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-217-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-39
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-238-39