DISTRIBUIDORA GENERAL DE ANTENAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Padilla, 381
Municipio Barcelona
Provincia Málaga
Razón Social DISTRIBUIDORA GENERAL DE ANTENAS SA
CIF A58137506
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DISTRIBUIDORA GENERAL DE ANTENAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUIDORA GENERAL DE ANTENAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Aymerich Guillermo | Administrador Unico | 13/02/2019 | 01/12/2020 |
Blanco Aymerich Guillermo | Liquidador | 01/12/2020 | 01/12/2020 |
Blanco Aymerich Guillermo | Administrador Unico | 08/04/2014 | 13/02/2019 |
ACTOS BORME DE DISTRIBUIDORA GENERAL DE ANTENAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31123 , F 144, S 8, H B 15819, I/A 15 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31123 , F 144, S 8, H B 15819, I/A 15 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31123 , F 144, S 8, H B 15819, I/A 15 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31123 , F 144, S 8, H B 15819, I/A 14 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31123 , F 143, S 8, H B 15819, I/A 13 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-72-08