DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VERAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 56
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VERAÑA SL
CIF B87474011
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 22/01/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS ESPAÑA SA
VINCULACIONES DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VERAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VERAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS ESPAÑA SA | Socio Unico | 15/11/2016 | 19/12/2018 |
Pascual Arruabarrena Francisco Jose | Liquidador | 19/12/2018 | 19/12/2018 |
Pascual Arruabarrena Francisco Jose | Administrador Unico | 08/08/2018 | 19/12/2018 |
Lopez-bravo Velasco Gregorio | Administrador Mancomunado | 15/11/2016 | 08/08/2018 |
Pascual Arruabarrena Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 15/11/2016 | 08/08/2018 |
ACTOS BORME DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VERAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35296 , F 173, S 8, H M 634534, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35296 , F 173, S 8, H M 634534, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35296 , F 173, S 8, H M 634534, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35296 , F 173, S 8, H M 634534, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35296 , F 173, S 8, H M 634534, I/A 2 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35296 , F 173, S 8, H M 634534, I/A 2 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35296 , F 173, S 8, H M 634534, I/A 2 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35296 , F 170, S 8, H M 634534, I/A 1 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35296 , F 170, S 8, H M 634534, I/A 1 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Dirección:C/ CAPITAN HAYA 56 (MADRID)
Comienzo de operaciones:22/01/16
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:La fabricación, elaboración, compra, venta, exportación, importación, distribución y comercialización de toda clase de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, así como de productos alimenticios de cualquier clase
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35296 , F 170, S 8, H M 634534, I/A 1 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28