DISTRIBUCIONES VISUALES DREAMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 179
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISTRIBUCIONES VISUALES DREAMS SL
CIF B62007356
Actividad Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DISTRIBUCIONES VISUALES DREAMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUCIONES VISUALES DREAMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bruna Brotons Javier | Secretario | 06/05/2015 | |
Bruna Brotons Javier | Consejero | 06/05/2015 | |
Bruna Brotons Javier | Apoderado | 21/07/2009 | 06/05/2015 |
CASTELAO PRODUCTIONS SA | Consejero | 28/04/2014 | 06/05/2015 |
EVE ADMINISTRACION CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 14/04/2014 | 06/05/2015 |
Fernandez Rodriguez Carlos | REPR.143 RRM | 28/04/2014 | 06/05/2015 |
Fernandez Rodriguez Julio | Presidente | 06/05/2015 | |
Fernandez Rodriguez Julio | Consejero | 06/05/2015 | |
Rojas Graell Juan | REP.ADM.CONC | 14/04/2014 | 06/05/2015 |
SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES SA | Consejero | 28/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DISTRIBUCIONES VISUALES DREAMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41364 , F 63, S 8, H B 196598, I/A 19 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 143/2014, RESOLUCIONES FIRMES, DE 23/05/14: APERTURA FASE DE LIQUIDACION,DE 22/07/14:APROBACION PLAN DE LIQUIDACION Y DE 27/03/15:CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41364 , F 63, S 8, H B 196598, I/A 19 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41364 , F 63, S 8, H B 196598, I/A 19 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41364 , F 63, S 8, H B 196598, I/A 18 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Consejero Delegado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41364 , F 63, S 8, H B 196598, I/A 18 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 143/2014, AUTO FIRME DE FECHA 21/03/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41364 , F 62, S 8, H B 196598, I/A 17 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41364 , F 62, S 8, H B 196598, I/A 17 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41364 , F 62, S 8, H B 196598, I/A 16 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
- RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 13,POR CUANTO SE COMETIO ERROR MATERIAL EN RELACION A LA DIRECCION EN QUE SE SITUA EL DOMICILIO SOCIAL,SIENDO EL MISMO:08037 BARCELONA,CALLE PAU CLARIS,NUMERO 139, 2 1
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41364 , F 62, S 8, H B 196598, I/A 15 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41364 , F 61, S 8, H B 196598, I/A 14 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08