DISTRIBUCIONES MEDICINALES SL - EXTINGUIDA
Municipio Avilés
Provincia Asturias
Razón Social DISTRIBUCIONES MEDICINALES SL
CIF B33434721
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garzon Alvarez Jose Luis
VINCULACIONES DE DISTRIBUCIONES MEDICINALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUCIONES MEDICINALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garzon Alvarez Jose Luis | Presidente | 02/08/2012 | 04/03/2014 |
Garzon Alvarez Jose Luis | Consejero | 02/08/2012 | 04/03/2014 |
Garzon Candela Eva Maria | Consejero | 02/08/2012 | 04/03/2014 |
Garzon Candela Graciela | Consejero | 02/08/2012 | 04/03/2014 |
Garzon Candela Santiago | Secretario | 02/08/2012 | 04/03/2014 |
Garzon Candela Santiago | Consejero Delegado | 02/08/2012 | 04/03/2014 |
Garzon Candela Santiago | Consejero | 02/08/2012 | 04/03/2014 |
Garzon Candela Susana | Consejero | 02/08/2012 | 04/03/2014 |
Garzon Alvarez Jose Luis | Administrador Unico | 02/08/2012 |
ACTOS BORME DE DISTRIBUCIONES MEDICINALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1788 , F 98, S 8, H AS 12053, I/A 5 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1788 , F 98, S 8, H AS 12053, I/A 5 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-33
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1788 , F 97, S 8, H AS 12053, I/A 4 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-33
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1788 , F 97, S 8, H AS 12053, I/A 4 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1788 , F 97, S 8, H AS 12053, I/A 4 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-33