DISTRIBUCIONES MAPA SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social DISTRIBUCIONES MAPA SA
CIF A33043613
Actividad Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería
Fecha de Constitución 09/12/1982
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Gonzalez Maria Nieves
VINCULACIONES DE DISTRIBUCIONES MAPA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUCIONES MAPA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gonzalez Maria Nieves | Administrador Unico | 27/03/2014 | 14/11/2016 |
Blanco Garcia Julia Marta | Administrador Solidario | 25/01/2011 | 27/03/2014 |
Fernandez Quiros Mario | Administrador Solidario | 25/01/2011 | 27/03/2014 |
ACTOS BORME DE DISTRIBUCIONES MAPA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 166, S 8, H AS 3325, I/A 14 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DISTRIBUCIONES MAPA SA
Nif:A33043613
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Declaracion del concurso voluntario del deudor DISTRIBUCIONES MAPA SA, acordando al propio tiempo su conclusión por insuficiencia de masa activa
Fecha de Resolución:14/03/2016
Número Procedimiento Concursal:274/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3435
Libro:
0
Folio:
166
Hoja:
8-3325
Inscripción:
14
Fecha Inscripción14/11/2016
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 166, S 8, H AS 3325, I/A 14 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-33
- Se declara la insolvencia total con carácter provisional de la sociedad de esta hoja, por la cantidad de 5.775,00 euros, conforme a lo dispuesto en el artículo 276.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 166, S 8, H AS 3325, I/A 13 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 16. Administración y Representacion.-. Artículo de los estatutos: 28. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 165, S 8, H AS 3325, I/A 12 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 165, S 8, H AS 3325, I/A 12 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 165, S 8, H AS 3325, I/A 12 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 165, S 8, H AS 3325, I/A 11 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 165, S 8, H AS 3325, I/A 11 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-33