DISTRIBUCIONES GALIVESA SL - EXTINGUIDA
Municipio Sada
Provincia A Coruña
Razón Social DISTRIBUCIONES GALIVESA SL
CIF B15740269
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Órgano Administración Administrador único
Propietario VOLDISTRIBUCION CORUÑA SL
VINCULACIONES DE DISTRIBUCIONES GALIVESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUCIONES GALIVESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boceta Muñoz Paloma | Apoderado Solidario | 20/04/2021 | 21/09/2021 |
Gento Peña Marta | Apoderado Solidario | 20/04/2021 | 21/09/2021 |
VOLDISTRIBUCION CORUÑA SL | Socio Unico | 19/08/2019 | 21/09/2021 |
VOLDISTRIBUCION SL | Administrador Unico | 19/08/2019 | 21/09/2021 |
Carnota Budiño Jesus Manuel | Apoderado | 19/08/2019 | |
Lopez Castro Avelino | Administrador Mancomunado | 19/08/2019 | |
Vazquez Alonso Dario | Administrador Mancomunado | 19/08/2019 |
ACTOS BORME DE DISTRIBUCIONES GALIVESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 163, S 8, H C 24868, I/A 7 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 163, S 8, H C 24868, I/A 7 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 163, S 8, H C 24868, I/A 7 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 162, S 8, H C 24868, I/A 6 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 162, S 8, H C 24868, I/A 5 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 162, S 8, H C 24868, I/A 4 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 162, S 8, H C 24868, I/A 4 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 162, S 8, H C 24868, I/A 4 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 162, S 8, H C 24868, I/A 4 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-15