DISTRIBUCIONES CERAMICAS SUR MADRID SA - EXTINGUIDA
Municipio Pinto
Provincia Madrid
Razón Social DISTRIBUCIONES CERAMICAS SUR MADRID SA
CIF A78612884
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Página Web www.discesur.com
Propietario SAINT GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION SL
VINCULACIONES DE DISTRIBUCIONES CERAMICAS SUR MADRID SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUCIONES CERAMICAS SUR MADRID SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDRIA SL | Auditor | 11/02/2009 | 11/11/2011 |
Encabo Motrel Javier | Apoderado | 16/12/2009 | 11/11/2011 |
Goicoechea Garay Luis Alberto | Apoderado | 15/12/2009 | 11/11/2011 |
Lupion Moreno Silvia | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/06/2010 | 11/11/2011 |
Menendez Prado Jose Antonio | Apoderado | 19/02/2010 | 11/11/2011 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/02/2009 | 11/11/2011 |
SAINT GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION SL | Socio Unico | 26/01/2011 | 11/11/2011 |
Salvador Correa Francisco Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/10/2010 | 11/11/2011 |
Soto Villanueva Alberto | Apoderado | 06/04/2011 | 11/11/2011 |
Muñoz Gordaliza Santiago | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2010 | 15/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DISTRIBUCIONES CERAMICAS SUR MADRID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26399 , F 18, S 8, H M 42933, I/A 35 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26399 , F 18, S 8, H M 42933, I/A 35 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26399 , F 16, S 8, H M 42933, I/A 34 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26399 , F 15, S 8, H M 42933, I/A 33 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26399 , F 15, S 8, H M 42933, I/A 32 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26399 , F 13, S 8, H M 42933, I/A 31 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26399 , F 11, S 8, H M 42933, I/A 30 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26399 , F 10, S 8, H M 42933, I/A 29 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26399 , F 8, S 8, H M 42933, I/A 28 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28