DISTRIBUCIONES CARIBE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valdetorres de Jarama, 17
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DISTRIBUCIONES CARIBE SL
CIF B79283057
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DISTRIBUCIONES CARIBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUCIONES CARIBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Figueredo Prado Silveria Fatima | Administrador Unico | 28/03/2012 | 10/01/2017 |
Figueredo Prado Silveria Fatima | Liquidador | 10/01/2017 | 10/01/2017 |
Piñero Vejo Miguel Alberto | Apoderado | 25/10/2010 | 10/01/2017 |
Rubio Martinez Juan Carlos | Administrador Unico | 25/10/2010 | 28/03/2012 |
Piñero Vejo Miguel Alberto | Administrador Unico | 25/10/2010 |
ACTOS BORME DE DISTRIBUCIONES CARIBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13048 , F 30, S 8, H M 210659, I/A 8 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13048 , F 30, S 8, H M 210659, I/A 8 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13048 , F 30, S 8, H M 210659, I/A 8 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13048 , F 30, S 8, H M 210659, I/A 8 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13048 , F 30, S 8, H M 210659, I/A 7 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13048 , F 30, S 8, H M 210659, I/A 7 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13048 , F 27, S 8, H M 210659, I/A 6 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13048 , F 27, S 8, H M 210659, I/A 5 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13048 , F 27, S 8, H M 210659, I/A 5 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-28