DISTRIBUCIONES AUTOMATICAS DE BEBIDAS DEL CONDADO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Constitucion, 210
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Razón Social DISTRIBUCIONES AUTOMATICAS DE BEBIDAS DEL CONDADO SL
CIF B23342009
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Graham Lawrie John
Propietario PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS SA
VINCULACIONES DE DISTRIBUCIONES AUTOMATICAS DE BEBIDAS DEL CONDADO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUCIONES AUTOMATICAS DE BEBIDAS DEL CONDADO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caballero Alemany Manuel | Secretario | 01/06/2011 | 03/12/2012 |
Caballero Alemany Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2011 | 03/12/2012 |
Caballero Alemany Manuel | Consejero | 01/06/2011 | 03/12/2012 |
Darwent James | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2011 | 03/12/2012 |
Frank Greenwood Michael | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2011 | 03/12/2012 |
Graham Lawrie John | Presidente | 25/09/2012 | 03/12/2012 |
Graham Lawrie John | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2011 | 03/12/2012 |
Graham Lawrie John | Consejero | 01/06/2011 | 03/12/2012 |
Huarte Iribarren Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2011 | 03/12/2012 |
Huarte Iribarren Jose Ignacio | Vicesecret. | 01/06/2011 | 03/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DISTRIBUCIONES AUTOMATICAS DE BEBIDAS DEL CONDADO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29834 , F 154, S 8, H M 536772, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29834 , F 154, S 8, H M 536772, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29834 , F 153, S 8, H M 536772, I/A 3 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29834 , F 153, S 8, H M 536772, I/A 3 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29834 , F 153, S 8, H M 536772, I/A 3 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
- AVDA DE LA CONSTITUCION 210-212 (TORREJON DE ARDOZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29834 , F 153, S 8, H M 536772, I/A 2 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-28
- MODIFICACION TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 175, S 8, H J 5409, I/A 4 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-23
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 175, S 8, H J 5409, I/A 4 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-23
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 171, S 8, H J 5409, I/A 3 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-23
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 171, S 8, H J 5409, I/A 3 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-23