DISTRIBUCIONES AL ANDALUS GAMA BLANCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG STORE, CALLE GRAMIL 10
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social DISTRIBUCIONES AL ANDALUS GAMA BLANCA SL
CIF B90009150
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Fecha de Constitución 14/06/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DISTRIBUCIONES AL ANDALUS GAMA BLANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUCIONES AL ANDALUS GAMA BLANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Herrera Rafael | Administrador Unico | 21/10/2014 | 31/05/2022 |
Garcia Herrera Rafael | Liquidador Unico | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
Garcia Perez Maria Jose | Apoderado Mancomunado | 03/09/2018 | 31/05/2022 |
Perez Urbano Josefa | Apoderado Mancomunado | 03/09/2018 | 31/05/2022 |
Garcia Perez Maria Jose | Administrador Unico | 05/09/2012 | 21/10/2014 |
ACTOS BORME DE DISTRIBUCIONES AL ANDALUS GAMA BLANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576 , F 176, S 8, H SE 94423, I/A 4 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576 , F 176, S 8, H SE 94423, I/A 4 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. REVOCADOS todos los PODERES conferidos por la sociedad, como consecuencia de su extinción y la cancelación de todos sus asientos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576 , F 176, S 8, H SE 94423, I/A 4 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576 , F 176, S 8, H SE 94423, I/A 4 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576 , F 176, S 8, H SE 94423, I/A 4 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576 , F 175, S 8, H SE 94423, I/A 3 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-41
- Otras modificaciones estatutarias: 19. RETRIBUCION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576 , F 175, S 8, H SE 94423, I/A 2 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576 , F 175, S 8, H SE 94423, I/A 2 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576 , F 175, S 8, H SE 94423, I/A 2 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5576 , F 173, S 8, H SE 94423, I/A 1 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-41