DISTRIBUCION Y CONTROL DE PIEZAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ LEHENDAKARI AGIRRE 11 1ª - DEPARTAMENTO 12
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social DISTRIBUCION Y CONTROL DE PIEZAS SL
CIF B95903472
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/12/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE PIEZAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE PIEZAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arriola Fernandez Juan Jose | Administrador Solidario | 20/12/2017 | 22/02/2022 |
Zabala Bengoa Unai | Administrador Solidario | 20/12/2017 | 22/02/2022 |
ACTOS BORME DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE PIEZAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5731 , F 190, S 8, H BI 70760, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DISTRIBUCION Y CONTROL DE PIEZAS SL
Nif:B95903472
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Parte Dispositiva:
CONCLUSION DEL CONCURSO
Fecha de Resolución:04/10/2021
Número Procedimiento Concursal:811/2021
Datos Registrales:
Tomo:
5731
Libro:
0
Folio:
190
Hoja:
8-70760
Inscripción:
3
Fecha Inscripción22/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5731 , F 190, S 8, H BI 70760, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DISTRIBUCION Y CONTROL DE PIEZAS SL
Nif:B95903472
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO
Fecha de Resolución:04/10/2021
Número Procedimiento Concursal:811/2021
Datos Registrales:
Tomo:
5731
Libro:
0
Folio:
190
Hoja:
8-70760
Inscripción:
3
Fecha Inscripción22/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5731 , F 190, S 8, H BI 70760, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
- C/ LEHENDAKARI AGIRRE 11 1ª - DEPARTAMENTO 12 (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5731 , F 190, S 8, H BI 70760, I/A 2 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5731 , F 190, S 8, H BI 70760, I/A 1 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-48
Dirección:C/ MAIDAGAN 17 - BAJO 6 (GETXO)
Comienzo de operaciones:20/12/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y SUS COMPONENTES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5731 , F 190, S 8, H BI 70760, I/A 1 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-48