DISTRIBUCION COMERCIAL DE EQUIPOS DELESTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SEVERO OCHOA 45 - OFICINA 6, PARQUE INDUSTRIAL
Código Postal 30710
Municipio Los Alcázares
Provincia Murcia
Razón Social DISTRIBUCION COMERCIAL DE EQUIPOS DELESTE SL
CIF B73746968
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Fecha de Constitución 06/03/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DISTRIBUCION COMERCIAL DE EQUIPOS DELESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUCION COMERCIAL DE EQUIPOS DELESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alexander Tsvetkov | Administrador Mancomunado | 08/03/2012 | 27/12/2016 |
Alexander Tsvetkov | Liquidador Mancomunado | 27/12/2016 | 27/12/2016 |
Francisco Jose Garcia Perez | Administrador Mancomunado | 08/03/2012 | 27/12/2016 |
Francisco Jose Garcia Perez | Liquidador Mancomunado | 27/12/2016 | 27/12/2016 |
ACTOS BORME DE DISTRIBUCION COMERCIAL DE EQUIPOS DELESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 27, S 8, H MU 76818, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 27, S 8, H MU 76818, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 27, S 8, H MU 76818, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-30
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 27, S 8, H MU 76818, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-30
- C/ SEVERO OCHOA 45 - OFICINA 6, PARQUE INDUSTRIAL (ALCAZARES (LOS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 26, S 8, H MU 76818, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-30
- Modifican el sistema de retribucion de los administradores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 26, S 8, H MU 76818, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 26, S 8, H MU 76818, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-30
Dirección:C/ CABO DE IRTA 19 - SANTIAGO DE LA RIBERA (SAN JAVIER)
Comienzo de operaciones:06/03/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) Compraventa, importación y exportación e intermediación de toda clase deproductos y servicios. b) Así como cualquier otra auxiliar o complementaria de las anteriores. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún tit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 26, S 8, H MU 76818, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-30