SINTESIS DIARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 153
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SINTESIS DIARIA SL
CIF B17528431
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Nombres Anteriores
- ASSESORAMENT FINALITAT I CONDICIONAMENT SL
- DISTRI SATVA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SINTESIS DIARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SINTESIS DIARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aina Virgili Figueras | Administrador Solidario | 21/10/2016 | 09/12/2021 |
Joaquim Virgili Figueras | Apoderado | 11/03/2016 | 09/12/2021 |
Joaquim Virgili Figueras | Administrador Solidario | 21/10/2016 | 09/12/2021 |
Virgili Figueras Aina | Administrador Solidario | 16/11/2017 | 09/12/2021 |
Virgili Figueras Aina | Liquidador Solidario | 09/12/2021 | 09/12/2021 |
Virgili Figueras Joaquim | Liquidador Solidario | 09/12/2021 | 09/12/2021 |
Virgili Figueras Joaquim | Administrador Solidario | 16/11/2017 | 09/12/2021 |
Aina Virgili Figueras | Administrador Unico | 11/03/2016 | 21/10/2016 |
Josep Maria Virgili Cullell | Socio Unico | 16/01/2009 | 11/03/2016 |
Josep Maria Virgili Cullell | Administrador Unico | 16/01/2009 | 11/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SINTESIS DIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 183, S 8, H M 656744, I/A 3 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 183, S 8, H M 656744, I/A 3 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 183, S 8, H M 656744, I/A 3 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 183, S 8, H M 656744, I/A 3 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 153 - BAJOS (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 181, S 8, H M 656744, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Derogación de la totalidad de los estatutos sociales aprobando un nuevo texto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 181, S 8, H M 656744, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 181, S 8, H M 656744, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 181, S 8, H M 656744, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 31, S 8, H GI 19952, I/A 6 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 31, S 8, H GI 19952, I/A 6 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-17