DISSENYS MATRICERIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Manresa
Provincia Barcelona
Razón Social DISSENYS MATRICERIA SL
CIF B60464476
Actividad Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Auditor CENDAL NAIR SLP
VINCULACIONES DE DISSENYS MATRICERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISSENYS MATRICERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADADE AUDITORES SA | Auditor | 19/06/2009 | 23/02/2016 |
CENDAL NAIR SLP | Auditor | 16/05/2011 | 23/02/2016 |
Farres Costafreda Ramon | REP.ADM.CONC | 06/05/2014 | 23/02/2016 |
FARRES & MARISTANY SLP | Administrador Concursal | 06/05/2014 | 23/02/2016 |
Termes Bolart Jose | Auditor | 27/07/2010 | 23/02/2016 |
ALVAREZ PEREZ MANUEL BALBINO | Administrador Unico | 17/03/2014 | 06/05/2014 |
Mauri Claret Vicenc | Administrador Unico | 17/03/2014 |
ACTOS BORME DE DISSENYS MATRICERIA SL
- JUZGADO SOCIAL 1 DE MANRESA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34908 , F 37, S 8, H B 108129, I/A 18 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34908 , F 36, S 8, H B 108129, I/A 17 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 134/2014, AUTO FIRME DE FECHA 23/04/2015, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34908 , F 36, S 8, H B 108129, I/A 17 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34908 , F 36, S 8, H B 108129, I/A 17 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34908 , F 35, S 8, H B 108129, I/A 16 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 134/2014, AUTO FIRME DE FECHA 11/03/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34908 , F 35, S 8, H B 108129, I/A 16 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34908 , F 35, S 8, H B 108129, I/A 16 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34908 , F 35, S 8, H B 108129, I/A 16 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34908 , F 35, S 8, H B 108129, I/A 15 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34908 , F 35, S 8, H B 108129, I/A 15 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08