DISPRAS SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Siero
Provincia Asturias
Razón Social DISPRAS SL
CIF B33489469
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Página Web www.dispras.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fernandez Gonzalez Jose Ignacio
ORGANIGRAMA DE DISPRAS SL
VINCULACIONES DE DISPRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISPRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gonzalez Jose Ignacio | Administrador Unico | 27/01/2015 |
ACTOS BORME DE DISPRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 73, S 8, H AS 15744, I/AMARG (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-33
- Se declara a esta sociedad en situación de insolvencia total por importe de 1.059,92 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 73, S 8, H AS 15744, I/A 13 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 73, S 8, H AS 15744, I/A 12 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 73, S 8, H AS 15744, I/A 12 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 73, S 8, H AS 15744, I/A 12 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-33
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:26/10/2012
Número Procedimiento Concursal:187/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2072
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-15744
Inscripción:
11
Fecha Inscripción14/01/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 73, S 8, H AS 15744, I/A 11 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DISPRAS SL
Nif:B33489469
Sentencia de aprobación del convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se aprueba, con los efectos previstos en la Ley, la propuesta de convenio presentada por la concursada Dispras SL. Se acuerda el cese de los efectos de la declaración del concurso sobre las facultades de administración y disposición del deudor, así como de los efectos que tal declaración produce en
Fecha de Resolución:05/11/2013
Número Procedimiento Concursal:187/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2072
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-15744
Inscripción:
11
Fecha Inscripción14/01/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 73, S 8, H AS 15744, I/A 11 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DISPRAS SL
Nif:B33489469
Auto de apertura de la fase de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara finalidad la fase común del presente procedimiento concursal, del concursado DISPRAS SL, y se abre la fase de convenio
Fecha de Resolución:05/06/2013
Número Procedimiento Concursal:187/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2072
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-15744
Inscripción:
11
Fecha Inscripción14/01/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 73, S 8, H AS 15744, I/A 11 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-33
- Declaración de insolvencia total con carácter provisional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 73, S 8, H AS 15744, I/A 10 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DISPRAS SL
Nif:B33489469
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Determinar que las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio del dudor quedan intervenidas por la administración concursal qu ese designará al efecto, mediante su autorización o conformidad
Fecha de Resolución:19/10/2012
Número Procedimiento Concursal:187/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2072
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-15744
Inscripción:
9
Fecha Inscripción24/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 73, S 8, H AS 15744, I/A 9 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-33