DISPAPERPLAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG DE POCOMACO PARCELA E-27
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social DISPAPERPLAS SL
CIF B70384763
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otros productos semielaborados
Fecha de Constitución 25/09/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pardo Cao Maria-margarita
VINCULACIONES DE DISPAPERPLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISPAPERPLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pardo Cao Maria-margarita | Socio Unico | 15/10/2013 | 13/01/2016 |
Pardo Cao Maria-margarita | Administrador Unico | 15/10/2013 | 13/01/2016 |
Pardo Cao Maria-margarita | Liquidador | 13/01/2016 | 13/01/2016 |
ACTOS BORME DE DISPAPERPLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 155, S 8, H C 50569, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 155, S 8, H C 50569, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 155, S 8, H C 50569, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 155, S 8, H C 50569, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 155, S 8, H C 50569, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 155, S 8, H C 50569, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-15
Dirección:POLIG DE POCOMACO PARCELA E-27 (CORUÑA (A))
Comienzo de operaciones:25/09/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto la comercialización de todo tipo de envases, comercialización de toda clase de artículos de papelería y comercializaciónde todo tipo de productos informáticos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 155, S 8, H C 50569, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-15