DISMARK POST SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gamonal, 21
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISMARK POST SA
CIF A82134776
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 25/09/1998
Página Web www.dismarkpost.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DISMARK POST SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISMARK POST SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aznar Del Sagrado Rafael Pablo | Apoderado | 23/07/2018 | |
Fernandez Diaz Alberto | Administrador Mancomunado | 23/04/2018 | 23/07/2018 |
Fernandez Diaz Alberto | Apoderado | 23/07/2018 | |
Fernandez Diaz Alberto | Apoderado Mancomunado | 13/12/2010 | 23/07/2018 |
Fernandez Diaz Carlos | Apoderado Mancomunado | 13/12/2010 | 23/07/2018 |
Fernandez Diaz Eduardo | Administrador Mancomunado | 23/04/2018 | 23/07/2018 |
Fernandez Diaz Eduardo | Apoderado Mancomunado | 13/12/2010 | 23/07/2018 |
Fernandez Diaz Susana | Apoderado Mancomunado | 13/12/2010 | 23/07/2018 |
Fernandez Cazorla Alberto | Administrador Unico | 02/03/2012 | 23/04/2018 |
ACTOS BORME DE DISMARK POST SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13580 , F 199, S 8, H M 220985, I/A 11 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13580 , F 199, S 8, H M 220985, I/A 11 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13580 , F 199, S 8, H M 220985, I/A 11 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13580 , F 199, S 8, H M 220985, I/A 11 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13580 , F 198, S 8, H M 220985, I/A 10 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 8, 10 Y 11, Y CREADO EL ARTICULO 11 BIS DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13580 , F 198, S 8, H M 220985, I/A 10 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13580 , F 198, S 8, H M 220985, I/A 10 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13580 , F 198, S 8, H M 220985, I/A 10 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
- C/ GAMONAL 21 - BIS, POLIGONO INDUSTRIAL DE VALLE (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13580 , F 198, S 8, H M 220985, I/A 9 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13580 , F 197, S 8, H M 220985, I/A 8 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28