DISFRUTA PARA CENAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 423
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISFRUTA PARA CENAR SL
CIF B65368078
Capital Social 249000.0 Euros
Actividad Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Fecha de Constitución 15/06/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Urbanizaciones Y Explotaciones Agrarias Cambrils S
VINCULACIONES DE DISFRUTA PARA CENAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISFRUTA PARA CENAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrabeig Prim Jose Maria | REPR.143 RRM | 14/07/2010 | 17/12/2012 |
Cau Auñon Nuria | Apoderado | 14/06/2012 | 17/12/2012 |
EXPLOTACIONS BARRABEIG SL | Consejero | 14/07/2010 | 17/12/2012 |
Pont Viladomiu Jose Maria | Consejero | 14/07/2010 | 17/12/2012 |
Tanzer Negro Daniel | Consejero | 14/07/2010 | 17/12/2012 |
Tanzer Negro Daniel | Secretario | 20/07/2010 | 17/12/2012 |
Urbanizaciones Y Explotaciones Agrarias Cambrils S | Consejero | 14/07/2010 | 17/12/2012 |
Urbanizaciones Y Explotaciones Agrarias Cambrils S | Presidente | 20/07/2010 | 17/12/2012 |
Vidal Barraquer Cot Josep Maria | REPR.143 RRM | 14/07/2010 | 17/12/2012 |
Cordoba Raventos Alvaro | Apoderado | 20/07/2010 | 14/06/2012 |
ACTOS BORME DE DISFRUTA PARA CENAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 27, S 8, H B 399179, I/A 5 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 26, S 8, H B 399179, I/A 4 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 26, S 8, H B 399179, I/A 4 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 239.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 249.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.390,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 25, S 8, H B 399179, I/A 3 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
Apoderado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 24, S 8, H B 399179, I/A 2 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO "DISFRUTISMO SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 21, S 8, H B 399179, I/A 1 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 21, S 8, H B 399179, I/A 1 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-08
Dirección:CL MUNTANER Num.423 P.BA (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:15/06/10
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE COMIDAS Y PLATOS PRE-COCINADOS Y COCINADOS.COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,EXPLOTACION DERESTAURANTES BARES Y CAFETERIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 21, S 8, H B 399179, I/A 1 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-08