DISEÑOS Y MOLDURAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social PG PLA D'EN BOET C/CARRASCO I FORMIGUERA,64
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social DISEÑOS Y MOLDURAS SA
CIF A08878480
Actividad Actividades de las sedes centrales
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO
VINCULACIONES DE DISEÑOS Y MOLDURAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISEÑOS Y MOLDURAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO | Administrador Unico | 21/06/2016 | 20/04/2021 |
Fernandez Gil Victor | Administrador Unico | 30/05/2014 | 21/06/2016 |
FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO | Administrador Unico | 03/05/2010 | 30/05/2014 |
Fernandez Gil Ruben | Administrador Solidario | 03/05/2010 | |
Fernandez Gil Ruben | Apoderado | 03/05/2010 | |
FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO | Administrador Solidario | 03/05/2010 |
ACTOS BORME DE DISEÑOS Y MOLDURAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 225, S 8, H B 37710, I/A 32 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1/2021, AUTO FIRME DE FECHA 11/01/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 225, S 8, H B 37710, I/A 32 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 225, S 8, H B 37710, I/A 31 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 225, S 8, H B 37710, I/A 31 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
- INHABILITACION DE DON FELIPE FRANCISCO FERNANDEZ LOZANO,POR UN PERIODO DE DOS AÑOS,EN VIRTUD DE SENTENCIA FIRME DICTADA EN FECHA 30/07/2013 POR EL JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 225, S 8, H B 37710, I/A 29 N (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 225, S 8, H B 37710, I/A 30 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 225, S 8, H B 37710, I/A 30 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.8,11 Y 12.- MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 224, S 8, H B 37710, I/A 29 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-08