INTERIOR SERVICES GROUP IBERIA SL
Dirección social Avda Cordoba, 21
Código Postal 28026
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERIOR SERVICES GROUP IBERIA SL
CIF B85817633
Capital Social 150000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/11/2009
Teléfono 91 304 25 00
Nombres Anteriores
- DISEÑOS Y ADECUACIONES SLL
- DISEÑOS Y ADECUACIONES SL
- INTERIOR ISG ESPAÑA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Hargrave Andrew John
Propietario Isg Europe Investments Bv
Auditor BAKER TILLY AUDITORES SLP
ORGANIGRAMA DE INTERIOR SERVICES GROUP IBERIA SL
VINCULACIONES DE INTERIOR SERVICES GROUP IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERIOR SERVICES GROUP IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bentley-rice Zoe | Apoderado Solidario | 01/06/2023 | |
Smith Thomas George | Apoderado Solidario | 01/06/2023 | |
BAKER TILLY AUDITORES SLP | Auditor | 18/01/2023 | |
Hargrave Andrew John | Consejero | 09/12/2022 | |
Hargrave Andrew John | Presidente | 09/12/2022 | |
Buesa Poza Gema | Apoderado Solidario | 08/09/2022 | |
Rico De Cabo Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 08/09/2022 | |
Korink Bart Peter | Consejero | 07/09/2022 | |
Rico De Cabo Maria Del Carmen | Consejero | 07/09/2022 | |
Pickance Warre Anthony | Consejero | 11/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTERIOR SERVICES GROUP IBERIA SL
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES E INTRODUCIR EL ARTICULO 8 BIS Y 8 TER A DICHOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 204, S 8, H M 491300, I/A 38 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 204, S 8, H M 491300, I/A 37 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 203, S 8, H M 491300, I/A 36 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 203, S 8, H M 491300, I/A 35 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 203, S 8, H M 491300, I/A 34 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-28
- Revocación de la entidad auditora "BDO AUDITORES SL", como auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio correspondiente al año 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 202, S 8, H M 491300, I/A 32 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 202, S 8, H M 491300, I/A 32 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 202, S 8, H M 491300, I/A 32 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 202, S 8, H M 491300, I/A 31 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 201, S 8, H M 491300, I/A 30 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-28