DISEÑOS HIDRAULICOS Y AMBIENTALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Electrodo, 54
Código Postal 28521
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISEÑOS HIDRAULICOS Y AMBIENTALES SA
CIF A78879699
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Página Web www.veoliawaterst.com
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE DISEÑOS HIDRAULICOS Y AMBIENTALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISEÑOS HIDRAULICOS Y AMBIENTALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aparicio Puig Miguel Angel | Apoderado | 29/06/2011 | 05/07/2012 |
Beato Marin Manuel | Apoderado | 28/10/2010 | 05/07/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 27/09/2010 | 05/07/2012 |
Lopez Solanes Carlos | Apoderado | 08/05/2009 | 05/07/2012 |
De La Iglesia Gandarillas Jaime | Apoderado | 08/05/2009 | 27/12/2011 |
Manzano Lafita Juan Alfonso | Apoderado | 27/12/2011 | |
Chamorro Alonso Jorge Enrique | Apoderado | 08/05/2009 | 25/03/2011 |
Diaz De Argandoña Pamies Juan Jose | Apoderado | 06/04/2010 |
ACTOS BORME DE DISEÑOS HIDRAULICOS Y AMBIENTALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21581 , F 56, S 8, H M 72785, I/A 51 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21581 , F 56, S 8, H M 72785, I/A 51 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21581 , F 55, S 8, H M 72785, I/A 50 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-28
- LA SOCIEDAD ABSORBENTE TIENE SU DOMICILIO EN RIVAS-VACIAMADRID, ELECTRODO, 52 P.I. SANTA ANA, INSCRITA AL TOMO 11218, FOLIO 24 Y LA SOCIEDAD ABSORBIDA EN LA CALLE ELECTRODO 54 DELMISMO TERMINO, INSCRITA AL TOMO 4394, FOLIO 1.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4394 , F 2, S 8, H M 72785, I/A 5-M (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21581 , F 55, S 8, H M 72785, I/A 49 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21581 , F 55, S 8, H M 72785, I/A 48 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21581 , F 55, S 8, H M 72785, I/A 47 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21581 , F 55, S 8, H M 72785, I/A 46 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28