DISEÑOS GLOBALES TWINIX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Goya, 135
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISEÑOS GLOBALES TWINIX SL
CIF B85471472
Capital Social 122202.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/07/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DISEÑOS GLOBALES TWINIX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISEÑOS GLOBALES TWINIX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marcos Anton David | Administrador Unico | 15/02/2017 | 16/02/2017 |
Marcos Anton David | Liquidador | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
Calzon Garcia Carmen | Administrador Unico | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
Muñiz Alonso Ana Isabel | Administrador Unico | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
Arguelles Garcia Silverio | Administrador Unico | 08/01/2009 | 01/12/2010 |
Cordoba Valdivieso Ana Maria | Administrador Unico | 08/01/2009 |
ACTOS BORME DE DISEÑOS GLOBALES TWINIX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25807 , F 68, S 8, H M 465100, I/A 9 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25807 , F 68, S 8, H M 465100, I/A 8 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25807 , F 68, S 8, H M 465100, I/A 8 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25807 , F 68, S 8, H M 465100, I/A 8 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25807 , F 67, S 8, H M 465100, I/A 7 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25807 , F 67, S 8, H M 465100, I/A 7 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25807 , F 67, S 8, H M 465100, I/A 6 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25807 , F 67, S 8, H M 465100, I/A 6 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25807 , F 67, S 8, H M 465100, I/A 5 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25807 , F 66, S 8, H M 465100, I/A 4 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28