DISEÑOS EDUCATIVOS CON HISTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Clara del Rey, 45
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISEÑOS EDUCATIVOS CON HISTORIA SL
CIF B87025243
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Fabricación de relojes
Fecha de Constitución 29/05/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Rodriguez De La Presa Francisco Javier
VINCULACIONES DE DISEÑOS EDUCATIVOS CON HISTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISEÑOS EDUCATIVOS CON HISTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leal Frias Jose Ramon | Administrador Unico | 10/12/2019 | 11/02/2020 |
Leal Frias Jose Ramon | Liquidador | 11/02/2020 | 11/02/2020 |
Martinez Rodriguez De La Presa Francisco Javier | Socio Unico | 03/06/2014 | 11/02/2020 |
Rodriguez Mario Ariel | Administrador Unico | 22/11/2019 | 10/12/2019 |
Griffin Maltese Maria Victoria | Administrador Unico | 16/08/2017 | 22/11/2019 |
Griffin Maltese Patricio Francisco | Administrador Unico | 03/06/2014 | 16/08/2017 |
ACTOS BORME DE DISEÑOS EDUCATIVOS CON HISTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32358 , F 4, S 8, H M 582492, I/A 6 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32358 , F 4, S 8, H M 582492, I/A 6 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32358 , F 4, S 8, H M 582492, I/A 6 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32358 , F 4, S 8, H M 582492, I/A 6 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32358 , F 4, S 8, H M 582492, I/A 5 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32358 , F 4, S 8, H M 582492, I/A 5 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32358 , F 3, S 8, H M 582492, I/A 4 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32358 , F 3, S 8, H M 582492, I/A 4 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
- C/ CLARA DEL REY - NUMERO 45, ESCALERA IZQUIERDA, (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32358 , F 3, S 8, H M 582492, I/A 3 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32358 , F 3, S 8, H M 582492, I/A 2 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28