DISEÑO Y NUDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almirante Bonifaz, 11
Código Postal 09003
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social DISEÑO Y NUDO SL
CIF B09074600
Capital Social 188527.5 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DISEÑO Y NUDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISEÑO Y NUDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arribas Moral Jose Maria | Apoderado Solidario | 18/12/2012 | 18/09/2020 |
Garcia De La Granja Cubero Maria Del Pilar | Administrador Unico | 11/12/2012 | 18/09/2020 |
Garcia De La Granja Cubero Maria Del Pilar | Liquidador Unico | 18/09/2020 | 18/09/2020 |
Garcia De La Granja Gutierrez Maria Pilar | Apoderado Solidario | 18/12/2012 | 18/09/2020 |
Tejada Ortiz Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 18/12/2012 | 18/09/2020 |
Garcia De La Granja Gutierrez Maria Pilar | Administrador Unico | 11/12/2012 |
ACTOS BORME DE DISEÑO Y NUDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753, L 544, F 104, S 8, H BU 1572, I/A 13 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753, L 544, F 104, S 8, H BU 1572, I/A 13 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-09
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753, L 544, F 104, S 8, H BU 1572, I/A 13 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753, L 544, F 104, S 8, H BU 1572, I/A 13 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753, L 544, F 104, S 8, H BU 1572, I/A 13 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-09
Capital Anterior: | 48.520,50 | Euros |
Aumento de capital: | 140.007,00 | Euros |
Capital Actual: | 188.527,50 | Euros |
Porcentaje: | 288,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255, L 46, F 80, S 8, H BU 1572, I/A 12 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-09
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255, L 46, F 80, S 8, H BU 1572, I/A 11 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255, L 46, F 79, S 8, H BU 1572, I/A 10 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255, L 46, F 79, S 8, H BU 1572, I/A 10 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-09