DISEÑO Y MOBILIARIO HOSTELERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL de Rafel Ferrer Massanet,, S/N
Código Postal 07500
Municipio Manacor
Provincia Illes Balears
Razón Social DISEÑO Y MOBILIARIO HOSTELERIA SL
CIF B57644056
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
Fecha de Constitución 02/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario MOBILIARIO LA MAISON SL
VINCULACIONES DE DISEÑO Y MOBILIARIO HOSTELERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISEÑO Y MOBILIARIO HOSTELERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOBILIARIO LA MAISON SL | Socio único | 17/10/2016 | |
MOBILIARIO LA MAISON SL | Socio Unico | 13/01/2015 | 17/10/2016 |
Salas Matamalas Cristobal | Administrador Unico | 13/01/2015 | 17/10/2016 |
Gelabert Santandreu Antonio | Administrador Unico | 30/12/2009 | 13/01/2015 |
ACTOS BORME DE DISEÑO Y MOBILIARIO HOSTELERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 158, S 8, H PM 65061, I/A 3 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 158, S 8, H PM 65061, I/A 3 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-07
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 158, S 8, H PM 65061, I/A 3 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-07
- C/ FERRER S/N - POLIGONO INDUSTRIAL (MANACOR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 158, S 8, H PM 65061, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 158, S 8, H PM 65061, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 158, S 8, H PM 65061, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 158, S 8, H PM 65061, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-141-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 156, S 8, H PM 65061, I/A 1 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-07