DISEÑO DURANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Miguel Guridi, 67
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISEÑO DURANTE SL
CIF B86270014
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 26/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DISEÑO DURANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISEÑO DURANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ochoa Garcia Seisdedos Paula | Administrador Unico | 08/11/2011 | 04/02/2019 |
Ochoa Garcia Seisdedos Paula | Liquidador | 04/02/2019 | 04/02/2019 |
Garcia Seisdedos Durante Maria De Los Angeles | Administrador Unico | 29/07/2011 | 08/11/2011 |
ACTOS BORME DE DISEÑO DURANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 81, S 8, H M 519633, I/A 3 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 81, S 8, H M 519633, I/A 3 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 81, S 8, H M 519633, I/A 3 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 81, S 8, H M 519633, I/A 3 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
- CONSULTORIA Y DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y/O ARQUITECTURA DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TODO TIPO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 81, S 8, H M 519633, I/A 2 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 81, S 8, H M 519633, I/A 2 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 81, S 8, H M 519633, I/A 2 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 80, S 8, H M 519633, I/A 1 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-28
Dirección:C/ JOSE MIGUEL GURIDI, 67 (MADRID)
Comienzo de operaciones:26/07/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ASESORIA, CONSULTORIA Y DISEÑO DE ESPACIOS ESCENICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 80, S 8, H M 519633, I/A 1 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-28