DISEMA 3003 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BENITO PEREZ GALDOS 36 Esc.A 1 B
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social DISEMA 3003 SL
CIF B92924232
Capital Social 13006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 17/03/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DISEMA 3003 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISEMA 3003 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTOBALEARIC SOLAR SL | Administrador Unico | 27/04/2013 | 11/01/2021 |
FOTOBALEARIC SOLAR SL | Liquidador | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
Int Holding Ag | Socio Unico | 14/05/2013 | 11/01/2021 |
Bauer Friedrich Arnold | Socio Unico | 13/12/2011 | 14/05/2013 |
MARSCHALEK SOLAR SL | Administrador Unico | 29/07/2009 | 27/04/2013 |
Kuster Martin | Socio Unico | 27/04/2010 | 13/12/2011 |
Bauer & Massenbauer Pierrez Og | Socio Unico | 29/07/2009 | 27/04/2010 |
Cuenca Molina Antonio | Administrador Unico | 29/07/2009 |
ACTOS BORME DE DISEMA 3003 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 17, S 8, H PM 64355, I/A 11 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 17, S 8, H PM 64355, I/A 11 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 17, S 8, H PM 64355, I/A 11 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 17, S 8, H PM 64355, I/A 11 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 17, S 8, H PM 64355, I/A 11 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Capital Anterior: | 213.006,00 | Euros |
Disminución de capital | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 13.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 93,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 17, S 8, H PM 64355, I/A 10 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 17, S 8, H PM 64355, I/A 9 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 17, S 8, H PM 64355, I/A 8 (27/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 17, S 8, H PM 64355, I/A 8 (27/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 16, S 8, H PM 64355, I/A 7 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-07