DISCOFA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hilados, 27
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Razón Social DISCOFA SA
CIF A79018784
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web www.discofa.es
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor ADN GRAM AUDIT SLP
VINCULACIONES DE DISCOFA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISCOFA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADN GRAM AUDIT SLP | Auditor | 09/01/2009 | 02/02/2018 |
Gomez Santos Juan-alberto | Apoderado | 29/12/2011 | 02/02/2018 |
Moreno Denche Columbiano | Administrador Mancomunado | 02/12/2014 | 02/02/2018 |
Moreno Denche Columbiano | Liquidador Mancomunado | 02/02/2018 | 02/02/2018 |
Moreno Denche Faustino | Administrador Mancomunado | 02/12/2014 | 02/02/2018 |
Moreno Denche Faustino | Liquidador Mancomunado | 02/02/2018 | 02/02/2018 |
Moreno Denche Columbiano | Administrador Solidario | 25/05/2011 | 02/12/2014 |
Moreno Denche Faustino | Administrador Solidario | 25/05/2011 | 02/12/2014 |
ACTOS BORME DE DISCOFA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2018 , F 26, S 8, H M 35980, I/A 15 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2018 , F 26, S 8, H M 35980, I/A 15 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2018 , F 26, S 8, H M 35980, I/A 15 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2018 , F 26, S 8, H M 35980, I/A 15 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2018 , F 26, S 8, H M 35980, I/A 14 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
- La Sociedad tiene como actividad principal el arrendamiento de bienes inmuebles por cuenta propia. El Código Nacional de Actividades Económicas ("CNAE") correspondiente a dicha actividad es el número 68.20. Asimismo, además de la actividad principal anteriormente referida, la Sociedad podrá desarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2018 , F 25, S 8, H M 35980, I/A 13 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2018 , F 25, S 8, H M 35980, I/A 13 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2018 , F 25, S 8, H M 35980, I/A 13 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2018 , F 25, S 8, H M 35980, I/A 13 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2018 , F 25, S 8, H M 35980, I/A 13 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28