DISCO BAR CHAQUETON OVIEDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gonzalez Besada, 8
Código Postal 33007
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISCO BAR CHAQUETON OVIEDO SL
CIF B74352527
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 30/07/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Fernandez Daniel
VINCULACIONES DE DISCO BAR CHAQUETON OVIEDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISCO BAR CHAQUETON OVIEDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Fernandez Daniel | Socio Unico | 11/11/2013 | 07/03/2018 |
Garcia Fernandez Daniel | Administrador Unico | 11/11/2013 | 07/03/2018 |
Garcia Fernandez Daniel | Liquidador | 07/03/2018 | 07/03/2018 |
Garcia Fernandez Daniel | Administrador Mancomunado | 31/07/2013 | 11/11/2013 |
Martinez Merino Rodrigo | Administrador Mancomunado | 30/10/2013 | 11/11/2013 |
Gonzalez Garcia Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 31/07/2013 | 30/10/2013 |
ACTOS BORME DE DISCO BAR CHAQUETON OVIEDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 113, S 8, H AS 45570, I/A 4 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 113, S 8, H AS 45570, I/A 4 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 113, S 8, H AS 45570, I/A 4 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 113, S 8, H AS 45570, I/A 4 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 113, S 8, H AS 45570, I/A 3 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 113, S 8, H AS 45570, I/A 3 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 113, S 8, H AS 45570, I/A 3 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 113, S 8, H AS 45570, I/A 3 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 113, S 8, H AS 45570, I/A 2 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 113, S 8, H AS 45570, I/A 2 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-33