DISCALI SL - EXTINGUIDA
Provincia Las Palmas
Razón Social DISCALI SL
CIF B35784073
Actividad Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
Fecha de Constitución 26/12/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DISCALI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISCALI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Pablos Calvo Pablo | Liquidador | 17/09/2013 | 17/09/2013 |
Gomez Pablos Calvo Pablo Jose | Administrador Unico | 27/04/2010 | 17/09/2013 |
OSCAR GUTIERREZ & ASOCIADOS-AUDITORES SLP | Auditor | 02/02/2011 | 15/12/2011 |
Ojeda Valido Angel Juan | Administrador Unico | 17/07/2009 | 27/04/2010 |
Gomez Pablos Calvo Pablo | Administrador Mancomunado | 17/07/2009 | |
Gomez Pablos Calvo Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2009 | |
Noda Martin Jose Lorenzo | Administrador Mancomunado | 17/07/2009 | |
Noda Martin Jose Lorenzo | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2009 |
ACTOS BORME DE DISCALI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 81, S 8, H GC 31718, I/A 7 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 81, S 8, H GC 31718, I/A 7 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 81, S 8, H GC 31718, I/A 7 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 81, S 8, H GC 31718, I/A 7 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 81, S 8, H GC 31718, I/A 6 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-36-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 81, S 8, H GC 31718, I/A 5 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 81, S 8, H GC 31718, I/A 4 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 81, S 8, H GC 31718, I/A 4 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-35