DIRUPE SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social DIRUPE SA
CIF A28577617
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIRUPE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIRUPE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pinilla De La Iglesia Maria Victoria | Liquidador | 14/01/2016 | 14/01/2016 |
Tejera Trillo Rodrigo | Administrador Unico | 08/01/2010 | 14/01/2016 |
Bravo Camacho Jose | Apoderado Solidario | 16/02/2012 | |
Bravo Camacho Jose | Apoderado | 16/02/2012 | |
Fernandez Garcia Eugenio | Apoderado Solidario | 28/10/2011 | |
Anton Correas Emilio | Administrador Unico | 16/04/2009 | 08/01/2010 |
Fernandez Garcia Eugenio | Presidente | 16/04/2009 | |
Fernandez Garcia Eugenio | Consejero Delegado Mancomunado | 16/04/2009 | |
Fernandez Garcia Eugenio | Consejero | 16/04/2009 | |
Lopez Diaz Guerra Juan Jose | Consejero | 16/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIRUPE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 221, S 8, H M 88576, I/A 21 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 221, S 8, H M 88576, I/A 21 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 221, S 8, H M 88576, I/A 21 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 221, S 8, H M 88576, I/A 21 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 221, S 8, H M 88576, I/A 20 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 221, S 8, H M 88576, I/A 19 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 220, S 8, H M 88576, I/A 18 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 220, S 8, H M 88576, I/A 18 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-153-28