DIROT ARTURO SORIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DIROT ARTURO SORIA SL
CIF B83750927
Capital Social 510000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/09/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DIROT ARTURO SORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIROT ARTURO SORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benoliel Benzadon Aaron | Administrador Mancomunado | 19/12/2008 | 08/01/2010 |
Benoliel Benzadon Aaron | Apoderado Solidario | 19/12/2008 | 08/01/2010 |
Benoliel Benzadon Aaron | Liquidador Mancomunado | 08/01/2010 | 08/01/2010 |
Cohen Agai Isaac | Apoderado Solidario | 19/12/2008 | 08/01/2010 |
Cohen Agai Isaac | Administrador Mancomunado | 08/01/2010 | |
Cohen Agai Isaac | Liquidador Mancomunado | 08/01/2010 | 08/01/2010 |
Glasberg Ayi Deborah | Apoderado Solidario | 19/12/2008 | 08/01/2010 |
Pellico Tusell Raquel | Apoderado Solidario | 19/12/2008 | 08/01/2010 |
Zafrany Bentolila Meyer | Administrador Mancomunado | 19/12/2008 |
ACTOS BORME DE DIROT ARTURO SORIA SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-14-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 91, S 8, H M 336073, I/A 7 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 91, S 8, H M 336073, I/A 7 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 91, S 8, H M 336073, I/A 7 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 91, S 8, H M 336073, I/A 7 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 506.994,00 | Euros |
Capital Actual: | 510.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16.866,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 90, S 8, H M 336073, I/A 6 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 88, S 8, H M 336073, I/A 5 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 88, S 8, H M 336073, I/A 4 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 88, S 8, H M 336073, I/A 4 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28