DIRES ARGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 523
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DIRES ARGO SL
CIF B61803862
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DIRES ARGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIRES ARGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blasco Coso Andres | Presidente | 13/01/2012 | 20/10/2016 |
Blasco Coso Andres | Consejero | 13/01/2012 | 20/10/2016 |
Blasco Coso Andres | Consejero Delegado | 13/01/2012 | 20/10/2016 |
Blasco Jane Andreu | Liquidador | 20/10/2016 | 20/10/2016 |
Blasco Jane Andreu | Secretario | 13/01/2012 | 20/10/2016 |
Blasco Jane Andreu | Consejero | 13/01/2012 | 20/10/2016 |
Jane Romeu Teresita | Consejero | 13/01/2012 | 20/10/2016 |
Maymo Ambel Mercedes | Consejero | 13/01/2012 | 20/10/2016 |
Blasco Coso Andres | Administrador | 13/01/2012 |
ACTOS BORME DE DIRES ARGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 18, S 8, H B 184491, I/A 6 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 18, S 8, H B 184491, I/A 6 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 18, S 8, H B 184491, I/A 6 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 17, S 8, H B 184491, I/A 5 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 17, S 8, H B 184491, I/A 5 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08