DIRECCION DE PROYECTOS GLOBALES Y FORMACION EJECUTIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterio de Liebana, 3
Código Postal 28049
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIRECCION DE PROYECTOS GLOBALES Y FORMACION EJECUTIVA SL
CIF B87648796
Capital Social 3002.0 Euros
Fecha de Constitución 03/10/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sanchez Gallego Jaime
VINCULACIONES DE DIRECCION DE PROYECTOS GLOBALES Y FORMACION EJECUTIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIRECCION DE PROYECTOS GLOBALES Y FORMACION EJECUTIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Gallego Jaime | Administrador Unico | 27/09/2016 | 08/11/2019 |
Sanchez Gallego Jaime | Liquidador | 08/11/2019 | 08/11/2019 |
Sanchez Gallego Jaime | Socio Unico | 16/02/2018 | 08/11/2019 |
Casas Gallego Daniel | Apoderado | 03/11/2016 | 16/02/2018 |
ACTOS BORME DE DIRECCION DE PROYECTOS GLOBALES Y FORMACION EJECUTIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35077 , F 141, S 8, H M 630815, I/A 5 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35077 , F 141, S 8, H M 630815, I/A 5 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35077 , F 141, S 8, H M 630815, I/A 5 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35077 , F 141, S 8, H M 630815, I/A 5 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35077 , F 140, S 8, H M 630815, I/A 3 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35077 , F 140, S 8, H M 630815, I/A 4 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35077 , F 139, S 8, H M 630815, I/A 2 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35077 , F 139, S 8, H M 630815, I/A 1 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Dirección:C/ MONASTERIO DE LIEBANA 3 2 A (MADRID)
Comienzo de operaciones:03/10/16
Capital:3.002,00 Euros
Objeto social:Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico; Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas; Actividades de las agencias de colocación; Actividades de las empresas de trabajo temporal; Otra provisión de recursos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35077 , F 139, S 8, H M 630815, I/A 1 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28