DIRECCIO I GESTIO DE CENTRES MEDICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbaran, 28
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIRECCIO I GESTIO DE CENTRES MEDICS SL
CIF B61430799
Actividad Actividades de medicina especializada
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único HELIOS HEALTHCARE SPAIN SL
VINCULACIONES DE DIRECCIO I GESTIO DE CENTRES MEDICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIRECCIO I GESTIO DE CENTRES MEDICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Acebes Juan Carlos | REPR.143 RRM | 12/05/2021 | 11/02/2022 |
HELIOS HEALTHCARE SPAIN SL | Administrador Unico | 12/05/2021 | 11/02/2022 |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Apoderado Solidario | 31/01/2020 | 11/02/2022 |
Gonzalez Acebes Juan Carlos | REPR.143 RRM | 24/12/2019 | 12/05/2021 |
IDCSALUD HOLDING SL | Administrador Unico | 12/05/2021 | |
IDCSALUD HOLDING SL | Administrador Unico | 16/09/2019 | 10/02/2021 |
Rico Perez Pedro | REPR.143 RRM | 16/09/2019 | 24/12/2019 |
Rico Perez Pedro | Administrador Unico | 16/07/2019 | 16/09/2019 |
Gil Aguilar Manuel | Apoderado | 13/04/2012 | 31/07/2019 |
Sole Sust Joan | Administrador Unico | 25/01/2019 | 16/07/2019 |
ACTOS BORME DE DIRECCIO I GESTIO DE CENTRES MEDICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 45, S 8, H M 748941, I/A 3 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 45, S 8, H M 748941, I/A 3 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
- C/ ZURBARAN 28 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 44, S 8, H M 748941, I/A 2 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 35, S 8, H B 163906, I/A 13 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 35, S 8, H B 163906, I/A 13 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 33, S 8, H B 163906, I/A 12 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 32, S 8, H B 163906, I/A 11 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 32, S 8, H B 163906, I/A 11 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 32, S 8, H B 163906, I/A 10 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 32, S 8, H B 163906, I/A 10 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-08