DIPUTACION DE AVILESES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Constitució, 165
Código Postal 46019
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIPUTACION DE AVILESES SL
CIF B46597563
Nombres Anteriores
- DIPUTACION DE AVILESES SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIPUTACION DE AVILESES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIPUTACION DE AVILESES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rocillo Martinez Juan Angel | Administrador Unico | 03/11/2017 | 02/01/2018 |
Teresa Leykauf Angel | Administrador Solidario | 12/12/2011 | 03/11/2017 |
Teresa Leykauf Manuel | Administrador Solidario | 12/12/2011 | 03/11/2017 |
ACTOS BORME DE DIPUTACION DE AVILESES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 1597, F 125, S 8, H V 21483, I/A 14 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-6-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 1597, F 125, S 8, H V 21483, I/A 14 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-6-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 1597, F 125, S 8, H V 21483, I/A 14 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-6-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 1597, F 125, S 8, H V 21483, I/A 13 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 1597, F 125, S 8, H V 21483, I/A 13 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 1597, F 125, S 8, H V 21483, I/A 13 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-46
Empresa: DIPUTACION DE AVILESES SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 1597, F 123, S 8, H V 21483, I/A 12 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
Empresa: DIPUTACION DE AVILESES SA
- Denominación y forma adoptada: DIPUTACION DE AVILESES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 1597, F 123, S 8, H V 21483, I/A 12 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
Empresa: DIPUTACION DE AVILESES SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 1597, F 122, S 8, H V 21483, I/A 11 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-46
Empresa: DIPUTACION DE AVILESES SA
- AVDA CONSTITUCION 165 BAJO IZ (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 1597, F 122, S 8, H V 21483, I/A 10 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-46