DIPSACO INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIPSACO INVESTMENTS SL
CIF B87334538
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/07/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DIPSACO INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIPSACO INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Diego Vargas Eugenia | Apoderado Solidario | 03/09/2015 | 17/12/2018 |
Del Rio Galan Jose Luis | Apoderado Solidario | 08/09/2015 | 17/12/2018 |
Del Rio Galan Jose Luis | Liquidador | 17/12/2018 | 17/12/2018 |
Del Rio Galan Jose Luis | Secretario | 19/01/2016 | 17/12/2018 |
Del Rio Galan Jose Luis | Consejero | 19/01/2016 | 17/12/2018 |
Del Rio Galan Jose Luis | Apoderado Solidario | 20/01/2016 | 17/12/2018 |
Fernandez Bermejo Cristina Utrilla | Apoderado Solidario | 03/09/2015 | 17/12/2018 |
Fernandez Cuesta Luca De Tena Eduardo | Apoderado Solidario | 08/09/2015 | 17/12/2018 |
Fernandez Cuesta Luca De Tena Eduardo | Presidente | 19/01/2016 | 17/12/2018 |
Fernandez Cuesta Luca De Tena Eduardo | Consejero Delegado | 19/01/2016 | 17/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIPSACO INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 213, S 8, H M 606735, I/A 14 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 213, S 8, H M 606735, I/A 14 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 213, S 8, H M 606735, I/A 14 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 213, S 8, H M 606735, I/A 14 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Capital Anterior: | 1.281.096,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.181.096,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 92,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 213, S 8, H M 606735, I/A 13 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29 4ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 212, S 8, H M 606735, I/A 12 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 212, S 8, H M 606735, I/A 11 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Capital Anterior: | 985.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 295.696,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.281.096,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 211, S 8, H M 606735, I/A 10 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 210, S 8, H M 606735, I/A 9 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33704 , F 136, S 8, H M 606735, I/A 8 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28