DIPISERVICE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre del Pirineu,, 4
Código Postal 07817
Municipio Sant Josep de sa Talaia
Provincia Illes Balears
Razón Social DIPISERVICE SL
CIF B57849317
Capital Social 18060.0 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 25/02/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DIPISERVICE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIPISERVICE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Fernandez Dionisio | Administrador Mancomunado | 31/05/2016 | 20/01/2023 |
Alonso Fernandez Dionisio | Liquidador Mancomunado | 20/01/2023 | 20/01/2023 |
Lopez Perez Pio | Administrador Mancomunado | 31/05/2016 | 20/01/2023 |
Lopez Perez Pio | Liquidador Mancomunado | 20/01/2023 | 20/01/2023 |
Jimenez Rubio Yolanda | Administrador Unico | 31/03/2015 | 31/05/2016 |
Yago Silva Maria Irene | Administrador Unico | 18/03/2014 | 31/03/2015 |
ACTOS BORME DE DIPISERVICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 31, S 8, H IB 11950, I/A 5 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 31, S 8, H IB 11950, I/A 5 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-07
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 31, S 8, H IB 11950, I/A 5 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-07
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 31, S 8, H IB 11950, I/A 5 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 30, S 8, H IB 11950, I/A 4 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 30, S 8, H IB 11950, I/A 4 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 30, S 8, H IB 11950, I/A 4 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 30, S 8, H IB 11950, I/A 3 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 30, S 8, H IB 11950, I/A 3 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-07
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.050,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.060,00 | Euros |
Porcentaje: | 500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 30, S 8, H IB 11950, I/A 2 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-07