DIODE WORLDWIDE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Salvatierra, 3
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DIODE WORLDWIDE SA
CIF A82903923
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Página Web www.diode.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DIODE WORLDWIDE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIODE WORLDWIDE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA | Administrador Unico | 17/09/2009 | 22/01/2010 |
Jimenez Fernandez Arturo | Representante | 17/09/2009 | 22/01/2010 |
De La Mano Fornes Jose Luis | Consejero | 17/09/2009 | |
Franco Diaz Jose Antonio | Secretario No Consejero | 27/05/2009 | 17/09/2009 |
Hernandez Capa Alejandro | Consejero | 17/09/2009 | |
Jimenez Fernandez Arturo | Consejero Delegado | 17/09/2009 | |
Jimenez Fernandez Arturo | Consejero | 17/09/2009 | |
Mahaud Herwann Eudes Emmanuel Sebastian | Consejero | 17/09/2009 | |
Soto Serrano Juan | Presidente | 17/09/2009 | |
Soto Serrano Juan | Consejero | 17/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIODE WORLDWIDE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16973 , F 197, S 8, H M 290433, I/A 15 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16973 , F 197, S 8, H M 290433, I/A 15 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16973 , F 197, S 8, H M 290433, I/A 15 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 10 Y SUPRIMIDO EL ARTICULO 21, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16973 , F 197, S 8, H M 290433, I/A 14 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16973 , F 197, S 8, H M 290433, I/A 14 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16973 , F 197, S 8, H M 290433, I/A 14 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16973 , F 196, S 8, H M 290433, I/A 13 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16973 , F 196, S 8, H M 290433, I/A 13 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-28