DING DONE ADVERTISING SL - EXTINGUIDA
Municipio La Rinconada
Provincia Sevilla
Razón Social DING DONE ADVERTISING SL
CIF B91669432
Actividad Actividades de diseño especializado
Fecha de Constitución 01/06/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario EVENTIA SL
VINCULACIONES DE DING DONE ADVERTISING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DING DONE ADVERTISING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTIA SL | Administrador Unico | 19/04/2010 | 25/01/2013 |
EVENTIA SL | Socio Unico | 27/04/2010 | 25/01/2013 |
EVENTIA SL | Liquidador | 25/01/2013 | 25/01/2013 |
Garcia Perez Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 08/11/2011 | 25/01/2013 |
Jimenez Rodriguez Pedro | Apoderado Mancomunado | 08/11/2011 | 25/01/2013 |
Jimenez Rodriguez Pedro | Apoderado | 08/11/2011 | 25/01/2013 |
Castaño Junca Antonio | Apoderado Mancomunado | 19/04/2010 | 08/11/2011 |
Garcia Perez Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 19/04/2010 | 08/11/2011 |
EVENTIA SL | Administrador Mancomunado | 19/04/2010 | |
LA CASETA DE JUAN LEON SL | Administrador Mancomunado | 19/04/2010 |
ACTOS BORME DE DING DONE ADVERTISING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4835 , F 223, S 8, H SE 77393, I/A 7 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4835 , F 223, S 8, H SE 77393, I/A 7 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4835 , F 223, S 8, H SE 77393, I/A 7 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4835 , F 223, S 8, H SE 77393, I/A 7 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-41
- La sociedad revoca el poder no inscrito a favor de Don JoséMaría García Pérez, Don Antonio Castaño Juncá y Don Juan Ramas González, en virtud de la escritura autorizada por el Notario de Sevilla, Don Javier Fernández Merino, el día veintidósd e junio de dos mil siete, número 1.904 de protocolo.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4835 , F 221, S 8, H SE 77393, I/A 6 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-41
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4835 , F 221, S 8, H SE 77393, I/A 6 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4835 , F 221, S 8, H SE 77393, I/A 6 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-146-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4835 , F 221, S 8, H SE 77393, I/A 4 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-41