DINERO EXPRESS SERVICIOS GLOBALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Monforte de Lemos, S/N
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DINERO EXPRESS SERVICIOS GLOBALES SA
CIF A84132109
Capital Social 3000000.0 Euros
Actividad Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
Fecha de Constitución 18/10/2004
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DINERO EXPRESS SERVICIOS GLOBALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DINERO EXPRESS SERVICIOS GLOBALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anton Burgos Jose Agustin | Consejero | 17/04/2009 | 09/02/2012 |
Beain Goicoechea Iratxe | Vicesecretario No Consejero | 09/02/2012 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/02/2010 | 09/02/2012 |
Garcia Crespo Jose Manuel | Consejero | 17/04/2009 | 09/02/2012 |
Garcia Crespo Jose Manuel | Secretario | 09/02/2012 | |
Garcia Perez Juan Carlos | Liquidador | 09/02/2012 | 09/02/2012 |
Garcia Perez Juan Carlos | Apoderado | 24/11/2009 | 09/02/2012 |
Terribas Sala Christian | Presidente | 17/04/2009 | 09/02/2012 |
Terribas Sala Christian | Consejero Delegado | 17/04/2009 | 09/02/2012 |
Terribas Sala Christian | Consejero | 17/04/2009 | 09/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DINERO EXPRESS SERVICIOS GLOBALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24258 , F 208, S 8, H M 364046, I/A 31 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24258 , F 208, S 8, H M 364046, I/A 31 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24258 , F 208, S 8, H M 364046, I/A 31 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24258 , F 208, S 8, H M 364046, I/A 31 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24258 , F 208, S 8, H M 364046, I/A 30 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
- AVDA MONFORTE DE LEMOS S/N (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24258 , F 208, S 8, H M 364046, I/A 29 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24258 , F 208, S 8, H M 364046, I/A 29 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24258 , F 208, S 8, H M 364046, I/A 28 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-28